KRS 0000202650
NIP5421025365
REGON05036167300000
Nazwa"ELJO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELJO
Data rejestracji 31 mar 2004 (20 lat temu) 31 mar 2004
Data usunięcia 29 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRANICKIEGO, 17, BIAŁYSTOK, 15-085, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1665000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5421025365
data rejestracji 29 sie 1995
status Czynny
71175010800000000001117367
BNP Oddział w Białymstoku ul. Branickiego 17A
ul. Branickiego 17A 15-085 Białystok POLSKA
11806000040133047220000010
BS8060 Centrala
ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #744 REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁYKONRAD DANIELUK
zgłaszający - członek zarządu
JACEK JAN DANIELUK
Beneficjent
JACEK JAN DANIELUK
Wspólnik
2004-03-31
2014-01-29
33.285 (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.664.250,00 (JEDEN MILION SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
JACEK JAN DANIELUK
Prokurent
2004-03-31
2008-01-18
ODDZIELNA
ANDRZEJ DANIELUK
Prokurent
2008-01-18
2014-01-29
SAMODZIELNA
JACEK JAN DANIELUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JAN MIEZIO
PREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2008-01-18
JACEK JAN DANIELUK
PREZES ZARZĄDU
2008-01-18
2014-01-29
2004-03-31
2014-01-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-31
2014-01-29
"ELJO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-31
2014-01-29
BRANICKIEGO, 17, BIAŁYSTOK, 15-085, BIAŁYSTOK, POLSKA
2004-03-31
2014-01-29
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI: ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI, ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2004-03-31
2014-01-29
51 - HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI, SPOŻYWCZYMI
2004-03-31
2014-01-29
52 - HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI, SPOŻYWCZYMI
2004-03-31
2014-01-29
7484B - ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA HANDLOWEGO, MARKETINGU
2004-03-31
2014-01-29
744 - ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMY I PROMOCJI
2004-03-31
2014-01-29
7414A - ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA I KONSULTINGU
2004-03-31
2014-01-29
7483Z - WYKONYWANIE USŁUG BIUROWYCH
2004-03-31
2014-01-29
7230Z - WYKONYWANIE USŁUG OBLICZENIOWYCH
2004-03-31
2014-01-29
22 - WYKONYWANIE USŁUG WYDAWNICZYCH I POLIGRAFICZNYCH
2004-03-31
2014-01-29
51 - DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWO-IMPORTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie