KRS 0000202591
REGON00046681000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BIAŁOBRZEGACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W BIAŁOBRZEGACH
Data rejestracji 31 mar 2004 (20 lat temu) 31 mar 2004
Data usunięcia 21 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BIAŁOBRZEGI, 37-114, BIAŁOBRZEGI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWŁADYSŁAW HYPNAR
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
2017-11-21
WŁADYSŁAW JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
2017-11-21
TADEUSZ TROJNAR
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
2017-11-21
ELŻBIETA SZYRA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
2017-11-21
ZBIGNIEW DRĄG
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
2017-11-21
STANISŁAW UCHMAN
Likwidator
2014-02-21
2016-05-19
JAN ADAM BIENIASZ
Likwidator
2016-05-19
2017-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
JÓZEF BARTNIK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2008-10-08
MARIA TROJNAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-31
2008-10-08
WIESŁAW LEJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-31
2008-10-08
TADEUSZ TROJNAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-08
2014-02-21
MARIOLA JAROSZ
PREZES ZARZĄDU
2008-10-08
2014-02-21
LESZEK PRAJS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-08
2014-02-21
2004-03-31
2014-02-21
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BIAŁOBRZEGACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie