KRS 0000202410
REGON01570614500000
Nazwa"HOA - PHAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOA - PHAT
Data rejestracji 31 mar 2004 (20 lat temu) 31 mar 2004
Data usunięcia 09 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5530A RESTAURACJE #5540Z BARYTHI DUNG VU
Wspólnik
2004-03-31
2006-03-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
HOANG LONG NGUYEN
Wspólnik
2004-03-31
2005-11-18
30 UDZIAŁÓW PO 500,-ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 15.000,-ZŁ
1985-08-27
NGOC HA HA
Wspólnik
2004-03-31
2005-11-18
30 UDZIAŁÓW PO 500,-ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 15.000,-ZŁ
MINH DUONG CONG
Wspólnik
2006-03-10
2022-05-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
THI DUNG VU
PREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2006-03-10
HOANG LONG NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2005-11-18
1985-08-27
NGOC HA HA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2005-09-30
MINH DUONG CONG
PREZES
2006-03-10
2022-05-09
2004-03-31
2005-09-30
SZAŃCOWA, 44, WARSZAWA, 01-458, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-30
2006-03-10
ZAMOYSKIEGO, 2/4, WARSZAWA, 03-801, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-10
2014-04-08
KRAKOWSKA, 285, WARSZAWA, 02-133, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie