KRS 0000202322
NIP8392910409
REGON77161904700000
NazwaUSTECKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE W USTCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSTECKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE W USTCE
Data rejestracji 31 mar 2004 (20 lat temu) 31 mar 2004
Data usunięcia 01 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres BURSZTYNOWA, 12, USTKA, 76-270, USTKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8541Z SZKOŁY POLICEALNE (POWOŁANIE I ZORGANIZOWANIE NA TERENIE DZIAŁANIA SZKÓŁ SPOŁECZNYCH, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ SZKOŁY STOPNIA POLICEALNEGO) #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8542Z SZKOŁY WYŻSZE #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.RENATA SZANTER
Likwidator
2023-06-16
2024-02-01
MARIOLA EWA KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
2007-05-11
KATARZYNA BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
2024-02-01
RENATA TERESA SZANTER
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
2013-06-18
URSZULA JANINA SOŁODUCH
Członek Organu Nadzoru
2007-05-11
2010-04-28
ŻANETTA MALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-04-28
2019-10-18
SYLWIA ŚWIEBODA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2016-09-16
BEATA JAKUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-09-16
2024-02-01
RENATA TERESA SZANTER
Beneficjent
JUNONA OLEMPIJUK
Beneficjent
RENATA TERESA SZANTER
zgłaszający - członek zarządu
KLAUDIA SOŁODUCH
Beneficjent
KLAUDIA SOŁODUCH
zgłaszający - członek zarządu
JUNONA OLEMPIJUK
zgłaszający - członek zarządu
RENATA TERESA SZANTER
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - SEKRETARZ ZARZĄDU
JUNONA OLEMPIJUK
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU
KLAUDIA SOŁODUCH
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU TOWARZYSTWA NASTĘPUJE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
RENATA SZANTER
SEKRETARZ ZARZĄDU
2013-06-18
2023-06-16
ADAM JAKUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2010-04-28
ARKADIUSZ JAN KUBIAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-03-31
2013-06-18
ANNA BRONISŁAWA POGODA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2004-03-31
2013-06-18
KLAUDIA SOŁODUCH
PREZES ZARZĄDU USTECKIEGO TOWARZYSTWA OSWIATOWEGO W USTCE
2010-04-28
2023-06-16
JUNONA OLEMPIJUK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2013-06-18
2023-06-16
2023
2023-01-01
2023-04-04
2023-04-04
SprFinOp
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1100.55 |
Aktywa razem | 1100.55 |
2004-03-31
2023-06-16
USTECKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE W USTCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie