KRS 0000202091
NIP1070005339
REGON01570478400000
NazwaICDS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaICDS POLAND
Data rejestracji 30 mar 2004 (20 lat temu) 30 mar 2004
Data usunięcia 04 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZPITALNA, 8, WARSZAWA, 00-031, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASIMON CLARE LEE
Wspólnik
2004-03-30
2011-11-04
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42500 ZŁOTYCH
DONAL FRANCIS GLYNN
Wspólnik
2004-03-30
2011-11-04
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500 ZŁOTYCH
DONAL FRANCIS GLYNN
Likwidator
2009-12-11
2011-11-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SIMON CLARE LEE
PREZES ZARZĄDU
2004-03-30
2009-12-11
DONAL FRANCIS GLYNN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-30
2009-12-11
2004-03-30
2009-12-11
"ICDS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-30
2007-11-30
ŚWIĘTOJERSKA, 5, WARSZAWA, 00-236, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie