KRS 0000202052
NIP8512575713
REGON81177633600000
NazwaCARS & RAILS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARS & RAILS GROUP
Data rejestracji 15 kwi 2004 (20 lat temu) 15 kwi 2004
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CMENTARNA, 4/6, ŁÓDŹ, 91-068, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWMICHAEL PIGARD
Wspólnik
2004-04-15
2005-01-19
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁOTYCH.
ROMAN JUNGES
Wspólnik
2004-04-15
2005-01-19
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁOTYCH
"FOREST CONSULTING" GMBH
Wspólnik
2005-01-19
2016-03-16
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
OLIVER RAPHAEL FALKENHAGEN
Wspólnik
2008-04-09
2016-03-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁ.
Wspólnik
2016-03-16
2020-08-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ.
10041533000000
KATARZYNA MARIA ŁĘGOWSKA ŁĘCKA
Prokurent
2011-10-26
2018-03-22
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAEL PIGARD
DYREKTOR SPÓŁKI
2004-04-15
2011-10-26
ROMAN JUNGES
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-15
2005-01-19
PIOTR STEFAŃSKI
PREZES
2011-10-26
2012-06-26
LESZEK ZENON GAJECKI
PREZES
2012-06-26
2018-03-22
MAŁGORZATA AGATA JANIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-03-22
2020-08-31
2004-04-15
2008-04-09
"FOREST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-15
2008-06-05
KOŁŁĄTAJA, 31, SZCZECIN, 71- 525, SZCZECIN, POLSKA
2008-06-05
2009-12-01
KWIATOWA, 8, SZCZECIN, 71-045, SZCZECIN, POLSKA
2009-12-01
2013-03-26
SREBRNA, 13, ŁÓDŹ, 91-316, ŁÓDŹ, POLSKA
2013-03-26
2016-03-16
PIOTRKOWSKA, 224/226, ŁÓDŹ, 90-360, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie