KRS 0000202009
NIP6411006510
REGON27265968500000
NazwaE.V.I. ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaE.V.I. ELECTRONICS
Data rejestracji 29 mar 2004 (20 lat temu) 29 mar 2004
Data usunięcia 27 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GIERAŁTOWSKIEGO, 12, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 122000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6411006510
data rejestracji 01 paź 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWKLAUS PETER WULLNER
Wspólnik
2004-03-29
2006-10-26
244 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 122.000,00 ZŁ
ELTEK VALERE INDUSTRIAL GMBH
Wspólnik
2006-10-26
2009-11-20
244 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 122.000,00;-ZŁ
ELTEK DEUTSCHLAND GMBH
Wspólnik
2009-11-20
2019-09-27
244 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 122.000,00;-ZŁ
ILONA MAGDALENA JANUS
Prokurent
2004-03-29
2018-08-21
SAMOISTNA
ANDRZEJ MARIAN SŁOMCZYŃSKI
Prokurent
2004-03-29
2007-08-22
SAMOISTNA
ANDRZEJ MARIAN SŁOMCZYŃSKI
Likwidator
2018-08-21
2019-09-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KLAUS PETER WULLNER
PREZES ZARZĄDU
2004-03-29
2007-08-22
ANDRZEJ MARIAN SŁOMCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-22
2018-08-21
2004-03-29
2008-03-19
PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ "CONVERTRONIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-19
2018-08-21
E.V.I. ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie