KRS 0000201974
NIP8170005816
REGON00513317700000
NazwaWIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SA-TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SA-TO
Data rejestracji 30 mar 2004 (20 lat temu) 30 mar 2004
Data usunięcia 12 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓTKA, 5, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8170005816
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
46194010763029210300000000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHSEWERYN WALERIAN TOCZEK
Beneficjent
ADAM ANDRZEJ STACHURA
reprezentant
SEWERYN TOCZEK
Wspólnik
2004-03-30
2024-01-12
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁ
ADAM STACHURA
Wspólnik
2004-03-30
2024-01-12
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁ
ANTONI DROZD
Wspólnik
2004-03-30
2017-02-14
10 UDZIAŁÓW - 2000,- ZŁ
SEWERYN TOCZEK
Likwidator
2023-04-03
2024-01-12
ADAM STACHURA
Likwidator
2023-04-03
2024-01-12
SEWERYN WALERIAN TOCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES I DYREKTOR ŁĄCZNIE, ZAŚ W SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCEGO ZARZĄDU KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
SEWERYN TOCZEK
PREZES
2004-03-30
2023-04-03
ANTONI DROZD
DYREKTOR D/S PRODUKCJI
2004-03-30
2023-04-03
ADAM STACHURA
DYREKTOR
2004-03-30
2023-04-03
2004-03-30
2023-04-03
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SA-TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie