KRS 0000201928
NIP5941473874
REGON81207446400000
Nazwa"EURO" KIELA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"EURO" KIELA
Data rejestracji 15 kwi 2004 (20 lat temu) 15 kwi 2004
Data usunięcia 15 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres DŁUGA, 16, BIERZWNIK, 73- 240, BIERZWNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5941473874
data rejestracji 20 gru 2000
status Czynny
24836200050260680020000010
BS8362 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy
ul. Chrobrego 7 66-530 strzelecko-drezdenecki POLSKA
41835900050035076920040001
BS8359 Centrala
ul. Rynek 6 73-200 choszczeński POLSKA
67835900050035076920040018
BS8359 Centrala
ul. Rynek 6 73-200 choszczeński POLSKA
80937510415504038020000010
BS9375 Oddział Chociwel
ul. Armii Krajowej 41 73-120 stargardzki POLSKA
86939300000018778520000010
BS9393 Centrala
ul. Gryfitów 10 72-510 kamieński POLSKA
95835500090051089920000001
BS8355 Centrala
ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAJAN KIELA
zgłaszający - komplementariusz
JAN KIELA
Beneficjent
EUGENIA KIELA
Beneficjent
ROBERT IRENEUSZ KIELA
Beneficjent
LIDIA GABRIELA KIELA
Wspólnik
2022-03-09
2022-07-15
OLGA ANNA KIELA
Wspólnik
2022-03-09
2022-07-15
MAGDALENA MAŁGORZATA KIELA
Wspólnik
2022-03-09
2022-07-15
EUGENIA KIELA
Wspólnik
2004-04-15
2022-07-15
ROBERT IRENEUSZ KIELA
Wspólnik
2004-04-15
2022-07-15
JAN KIELA
Wspólnik
2022-03-09
2022-07-15
JAN KIELA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
EUGENIA KIELA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ROBERT IRENEUSZ KIELA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiEUGENIA KIELA. ROBERT IRENEUSZ KIELA, JAN KIELA SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. MAGDALENA MAŁGORZATA KIELA, LIDIA GABRIELA KIELA. OLGA ANNA KIELA SĄ UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WSPÓLNIE Z KTÓRYMKOLWIEK ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
EUGENIA KIELA
Członek Organu Reprezentacji
2004-04-15
2022-07-15
ROBERT IRENEUSZ KIELA
Członek Organu Reprezentacji
2004-04-15
2022-07-15
JAN KIELA
Członek Organu Reprezentacji
2022-03-09
2022-07-15
LIDIA GABRIELA KIELA
Członek Organu Reprezentacji
2022-03-09
2022-07-15
OLGA ANNA KIELA
Członek Organu Reprezentacji
2022-03-09
2022-07-15
MAGDALENA MAŁGORZATA KIELA
Członek Organu Reprezentacji
2022-03-09
2022-07-15
2004-04-15
2004-06-22
"EURO" KIELA SPÓŁKA JAWNA W BIERZWNIKU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie