KRS 0000201716
REGON11000013000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY W CHEŁMIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY KOMINIARZY W CHEŁMIE
Data rejestracji 26 mar 2004 (20 lat temu) 26 mar 2004
Data usunięcia 30 sie 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZIELNA, 10, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2722Z PRODUKCJA RAM ROWEROWYCH #4522 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541 TYNKOWANIE #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4544A MALOWANIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWDANIEL GRZEGORZ JASIK
Likwidator
2005-06-21
2006-08-30
MARIUSZ CIEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-26
2006-08-30
ANDRZEJ CZERPAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-26
2006-08-30
KRYSTYNA WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-26
2006-08-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI.OŚWIADCZENIA WOLI SĄ SKUTECZNE JEŻELI ZOSTAŁY ZŁOŻONE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A PRZY JEDNOOSOBOWYM LUB DWUOSOBOWYM ZARZĄDZIE REPREZENTACJA SPÓŁDZIELNI JEST ZACHOWANA TAKŻE PRZY WYSTĄPIENIU CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.
FRANCISZEK ŁUKASZ CZERPAK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2005-06-21
JÓZEF SAWOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2005-06-21
2004-03-26
2005-06-21
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY W CHEŁMIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie