KRS 0000201645
NIP9521941477
REGON01570933300000
Nazwa"JURTA" M.STANGEL, T.GALICKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"JURTA" M.STANGEL, T.GALICKI
Data rejestracji 30 mar 2004 (20 lat temu) 30 mar 2004
Data usunięcia 14 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KĄKOLOWA, 35, WARSZAWA, 04-848, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #672 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMIMAREK STANGEL
Wspólnik
2004-03-30
2020-07-14
ROBERT PIOTR POPIELARZ
Wspólnik
2004-03-30
2007-02-27
PIOTR MAREK WĄCHAL
Wspólnik
2007-02-27
2008-05-28
TOMASZ DARIUSZ GALICKI
Wspólnik
2008-05-28
2020-07-14
MARZENNA BARBARA POPIELARZ
Prokurent
2004-03-30
2007-02-27
PROKURA SAMODZIELNA
ELIZA MAŚNIAK
Prokurent
2007-02-27
2020-07-14
JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIK SAMODZIELNIE
MAREK STANGEL
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-30
2020-07-14
ROBERT PIOTR POPIELARZ
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-30
2007-02-27
PIOTR MAREK WĄCHAL
Członek Organu Reprezentacji
2007-02-27
2008-05-28
TOMASZ DARIUSZ GALICKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-05-28
2020-07-14
2004-03-30
2007-02-27
"JURTA" M. STANGEL, R. POPIELARZ SPÓŁKA JAWNA
2007-02-27
2008-05-28
"JURTA" M.STANGEL, P.WĄCHAL SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie