KRS 0000201640
REGON09000206100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA W TUCHOLI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGRODNICZO - PSZCZELARSKA W TUCHOLI
Data rejestracji 29 mar 2004 (20 lat temu) 29 mar 2004
Data usunięcia 24 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BYDGOSKA, 13A, TUCHOLA, 89-500, TUCHOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #0201A GOSPODARKA LEŚNA #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWFELIKS ALFONS KOŻUCH
Likwidator
2011-03-25
2011-08-24
ZOFIA ELŻBIETA PAKOWSKA
Likwidator
2011-03-25
2011-08-24
ROMAN JAN GÓRSKI
Likwidator
2011-03-25
2011-08-24
STANISŁAW GRZELKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-29
2011-08-24
BENEDYKT GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-29
2011-08-24
KRZYSZTOF STANISŁAW MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2004-03-29
2007-08-27
EUGENIUSZ JAN JESCHKE
Członek Organu Nadzoru
2004-03-29
2011-08-24
JERZY SZCZEPAN KĄDZIELA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-29
2011-08-24
ROBERT GOLEC
Członek Organu Nadzoru
2007-08-27
2011-08-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNA - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM.
FELIKS ALFONS KOŻUCH
PREZES ZARZĄDU
2004-03-29
2011-08-24
ROMAN JAN GÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-29
2011-08-24
ZOFIA ELŻBIETA PAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-29
2011-08-24
2004-03-29
2011-03-25
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W TUCHOLI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie