KRS 0000201608
NIP8961001803
REGON00098211500000
Nazwa"DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW DROBNEGO INWENTARZA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW DROBNEGO INWENTARZA
Data rejestracji 20 kwi 2004 (20 lat temu) 20 kwi 2004
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres PLAC ŚWIĘTEGO MACIEJA, 5, WROCŁAW, 50-244, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#9111 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE USŁUG SOCJALNO-BYTOWYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN #9120 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH #5111 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #0142 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT #1571 PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #9133 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKAZIMIERZ DUTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2023-01-17
FELIKS CZEPIL
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2010-06-10
ADAM INGLOT
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2010-06-10
ZDZISŁAW PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2023-01-17
HENRYK WYCIŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2023-01-17
JERZY BAJURNY
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2010-06-10
HENRYK KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2010-06-10
ZBIGNIEW KURIATA
Likwidator
2021-02-09
2023-01-17
WIESŁAW OLCZYK
Likwidator
2021-02-09
2023-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUMOWY I ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU ZWIĄZKU ZAWIERA: - DWÓCH CZŁONKÓW PREZYDIUM, Z KTÓRYCH JEDEN JEST PREZESEM LUB WICEPREZESEM, - UMOWY O CHARAKTERZE FINANSOWYM POWINNY BYĆ PARAFOWANE PREZ SKARBNIKA LUB INNĄ UPOWAŻNIONĄ OSOBĘ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWĄ.
WIESŁAW OLCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2021-02-09
TADEUSZ KOCJAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2010-06-10
JACEK KLECZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2010-06-10
HENRYKA ŻMINKOWSKA
SKARBNIK
2004-04-20
2010-06-10
ANDRZEJ MICHEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2010-06-10
RAFAŁ SZEWCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2010-06-10
TADEUSZ MAZURKIEWICZ
SEKRETARZ
2004-04-20
2010-06-10
ROMAN KAPUŚCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2010-06-10
MIROSŁAW BEDNARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2021-02-09
HUBERT ROK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-10
2021-02-09
2004-04-20
2005-07-06
"DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK DROBNEGO INWENTARZA"
2005-07-06
2021-02-09
"DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW DROBNEGO INWENTARZA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie