KRS 0000201601
REGON00057383600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH
Data rejestracji 05 kwi 2004 (20 lat temu) 05 kwi 2004
Data usunięcia 30 mar 2007 30 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 66 C, PURDA, 11-030, PURDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #45 BUDOWNICTWO #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ NIKIEL
Likwidator
2006-04-21
2007-03-30
STANISŁAW CYGAN
Likwidator
2006-04-21
2007-03-30
MIROSŁAW JAWOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-05
2007-03-30
TADEUSZ MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-05
2007-03-30
KAZIMIERZ CHWEDCZUK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-05
2004-11-08
CYRIAK MAURYCY GROSSMANN
Członek Organu Nadzoru
2004-04-05
2007-03-30
ANTONI SZTRENA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-05
2007-03-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
ANDRZEJ NIKIEL
PREZES ZARZĄDU
2004-04-05
2006-04-21
STANISŁAW CYGAN
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-04-05
2006-04-21
EDWARD ABRAMSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-04-05
2006-04-21
2004-04-05
2006-04-21
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie