KRS 0000201486
NIP9551426047
REGON81092218400000
Nazwa"HEBA- POL BARTOSEWICZ I INNI" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaHEBA- POL BARTOSEWICZ I INNI
Data rejestracji 26 mar 2004 (20 lat temu) 26 mar 2004
Data usunięcia 09 mar 2022 09 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres TOWAROWA, 35, WARSZAWA, 00-869, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9551426047
data rejestracji 01 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMAGDALENA NARGYS AZAR
Beneficjent
MAGDALENA NARGYS AZAR
reprezentant
GRZEGORZ WOJCIECH BARTOSEWICZ
Beneficjent
GRZEGORZ WOJCIECH BARTOSEWICZ
reprezentant
MAGDALENA NARGYS AZAR
Wspólnik
2004-03-26
2021-06-02
HENRYK ADAM BARTOSEWICZ
Wspólnik
2004-03-26
2010-11-05
GRZEGORZ WOJCIECH BARTOSEWICZ
Wspólnik
2004-03-26
2007-04-12
GRZEGORZ WOJCIECH BARTOSEWICZ
Wspólnik
2010-03-25
2022-03-09
GRZEGORZ WOJCIECH BARTOSEWICZ
Likwidator
2013-01-15
2017-05-13
MAGDALENA NARGYS AZAR
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
GRZEGORZ WOJCIECH BARTOSEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
MAGDALENA NARGYS AZAR
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-26
2013-01-15
HENRYK ADAM BARTOSEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-26
2010-11-05
GRZEGORZ WOJCIECH BARTOSEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-26
2007-04-12
GRZEGORZ WOJCIECH BARTOSEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2010-03-25
2013-01-15
MAGDALENA NARGYS AZAR
Członek Organu Reprezentacji
2017-05-13
2022-03-09
GRZEGORZ WOJCIECH BARTOSEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2017-05-13
2022-03-09
2004-03-26
2013-01-15
"HEBA- POL BARTOSEWICZ I INNI" SPÓŁKA JAWNA
2013-01-15
2017-05-13
"HEBA- POL BARTOSEWICZ I INNI" SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
2004-03-26
2012-08-29
KOŚCIELNA, 57, SZCZECIN, 71- 834, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie