KRS 0000201194
NIP5213284739
REGON01570631700000
Nazwa"RINGWOOD NAŁĘCZOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaRINGWOOD NAŁĘCZOWSKA
Data rejestracji 25 mar 2004 (20 lat temu) 25 mar 2004
Data usunięcia 05 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. UJAZDOWSKIE, 20, WARSZAWA, 00-478, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213284739
data rejestracji 17 kwi 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2652Z PRODUKCJA WAPNA #2653Z PRODUKCJA GIPSU #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2661B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2664Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2665Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO- CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #2682Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #2662Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWAWspólnik
2004-03-25
2005-05-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
OKSANA MUDRA
Wspólnik
2005-05-27
2007-01-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
HALINA KAVALIOVA
Wspólnik
2007-01-10
2022-04-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
IRMINA BOGUMIŁ
PREZES ZARZĄDU
2004-03-25
2005-05-27
OKSANA MUDRA
PREZES ZARZĄDU
2005-05-27
2007-01-10
HALINA KAVALIOVA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-10
2022-04-05
2004-03-25
2005-09-27
KIELECKA, 38, WARSZAWA, 02-530, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie