KRS 0000201049
REGON37117465200000
NazwaBIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE "BIES"
Krótka nazwaBIESZCZADZKIE "BIES"
Data rejestracji 23 mar 2004 (20 lat temu) 23 mar 2004
Data usunięcia 14 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres LUTOWISKA, 38-713, LUTOWISKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5241 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANTONINA STANISŁAWA MAJSTEREK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2019-01-14
JADWIGA SAUTER
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2008-03-27
MARIAN GŁAZ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2010-02-23
MARIA ROMANÓW
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2010-02-23
IGA WASILEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-23
2019-01-14
ZBIGNIEW GRELA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-23
2019-01-14
JAN STANISŁAW POMYKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2008-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSTOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE PREZES I CZŁONKOWIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA. DLA WAZNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST ZGODNIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: 1. PREZESA LUB JEGO ZASTĘPCY 2. SKARBNIKA LUB JEDNEGO Z UPOWAŻNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
IZABELA CICHA
PREZES
2004-03-23
2010-02-23
LESZEK KRASULAK
WICEPREZES
2004-03-23
2010-02-23
ZBIGNIEW PRZYTULSKI
SEKRETARZ
2004-03-23
2008-03-27
HELENA BRZESKA
SKARBNIK
2004-03-23
2008-03-27
ZOFIA ZDANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-23
2008-03-27
ANNA MARIA OKRZOS
SEKRETARZ
2008-03-27
2010-02-23
ANNA MARIA OKRZOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-23
2019-01-14
RENATA RÓŻYCKA FRANCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-27
2010-02-23
JADWIGA SAUTER
SKARBNIK
2008-03-27
2019-01-14
AGATA RODZYNKA
SEKRETARZ
2010-02-23
2019-01-14
2004-03-23
2019-01-14
STOWARZYSZENIE
2004-03-23
2019-01-14
BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE "BIES"
2004-03-23
2019-01-14
LUTOWISKA, 38-713, LUTOWISKA, POLSKA
2004-03-23
2019-01-14
5212Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2004-03-23
2019-01-14
5241 - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
2004-03-23
2019-01-14
5243Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
2004-03-23
2019-01-14
5248G - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2004-03-23
2019-01-14
5262A - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
2004-03-23
2019-01-14
5262B - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
2004-03-23
2019-01-14
8042B - KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2004-03-23
2019-01-14
7484A - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
2004-03-23
2019-01-14
7483Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI
2004-03-23
2019-01-14
7440Z - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie