KRS 0000200886
REGON47082071000000
Nazwa"BIO-SAN" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIO-SAN
Data rejestracji 23 mar 2004 (20 lat temu) 23 mar 2004
Data usunięcia 29 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BRZEZIŃSKA, 5/15, ŁÓDŹ, 92-103, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #55 HOTELE I RESTAURACJE #245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄANDRZEJ LESZEK SAŁATA
Likwidator
2006-07-04
2010-07-29
BOLESŁAW BOLANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2010-07-29
LESZEK DURYS
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2006-07-04
HENRYKA GARNYS
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2006-07-04
RYSZARD GAJDZIS
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2010-07-29
KRZYSZTOF MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2006-07-04
MARIAN MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-04
2010-07-29
HENRYK GAJDZIS
Członek Organu Nadzoru
2006-07-04
2010-07-29
ANDRZEJ MISTRZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-04
2010-07-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1. SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZANEGO PRAWA I ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA JEDNEJ TRZECIEJ KAPITAŁU ZAŁOŻYCIELSKIEGO 2. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UMOCOWANIA W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
ANDRZEJ MISTRZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-23
2005-08-31
MIECZYSŁAW MOTYKA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2006-07-04
2004-03-23
2006-07-04
"BIO-SAN" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-03-23
2005-08-31
BRZEZIŃSKA, 1/3, ŁÓDŹ, 92-103, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie