KRS 0000200782
REGON09249415700000
Nazwa"CENTRUM EKONOMIKI ROLNICZEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIDACJI
Krótka nazwa"CENTRUM EKONOMIKI ROLNICZEJ" W LIKIDACJI
Data rejestracji 22 mar 2004 (20 lat temu) 22 mar 2004
Data usunięcia 26 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA III SOBIESKIEGO, 1, BYDGOSZCZ, 85-060, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 490500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWSOCIETE CIVILE L'ESPACE
Wspólnik
2004-03-22
2011-07-26
846 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 423.00 ZŁ
"AMBRE" SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Wspólnik
2004-03-22
2011-07-26
135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.500 ZŁ
GEORGES LEON CHAMPSEIX
Likwidator
2009-09-22
2011-07-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM A W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
ALAIN PIERRE FOURNIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-22
2008-11-18
STEPHANE JEROME BUICHE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-22
2006-08-11
STEPHANE JEROME BUICHE
PREZES ZARZĄDU
2006-08-11
2009-09-22
ROMAN MARIAN WIATROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-22
2006-08-11
ROMAN JÓZEF SASS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-16
2004-12-28
GUY MICHEL GEORGES DEKERVEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-16
2008-11-18
2004-03-22
2009-09-22
"CENTRUM EKONOMIKI ROLNICZEJ POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie