KRS 0000200654
NIP7741015642
REGON61019408700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "CAMPTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "CAMPTUR"
Data rejestracji 15 kwi 2004 (20 lat temu) 15 kwi 2004
Data usunięcia 16 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JACHOWICZA, 49, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 213000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEADAM RYSZARD ZBYSZEWSKI
Wspólnik
2004-04-15
2023-01-16
2.672 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 133.600 ZŁ.
LESZEK JANUSZ RĘKAWEK
Wspólnik
2004-04-15
2023-01-16
1448 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 72.400 ZŁOTYCH
ELIZA MAGDALENA KACPRZYCKA
Likwidator
2019-10-24
2023-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE OPRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A/ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZANEGO PRAWA LUB ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 100% SUMY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, B/ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH
ADAM RYSZARD ZBYSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-15
2014-09-09
JADWIGA MAŃKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-15
2007-02-01
MARIAN JAN ZIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-15
2007-02-01
2022
2021-10-01
2022-09-30
2022-10-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 97889.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 97889.1 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 97889.1 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 97889.1 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 97889.1 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2004-04-15
2019-10-24
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "CAMPTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1419-SEE-1/7113/202/23/AL
2023-06-26
2023-08-03
872.99 PLN
ZFK-WGO.3161.540.2017.MM
Urząd Skarbowy w Płocku
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie