KRS 0000200606
NIP6190008113
REGON00081323000000
NazwaKÓŁKO ROLNICZE W LIKWIDACJI W DZIETRZKOWICACH
Krótka nazwaW DZIETRZKOWICACH
Data rejestracji 23 mar 2004 (20 lat temu) 23 mar 2004
Data usunięcia 16 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaKÓŁKO ROLNICZE
Adres 1000 - LECIA, 57, DZIETRZKOWICE, 98-432, ŁUBNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)ADAM JÓZEF NOWAK
Likwidator
2017-09-22
2019-04-16
MAREK ANTONI GRZESIAK
Likwidator
2017-09-22
2019-04-16
STANISŁAW KALETA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2007-07-10
DARIUSZ SZYMANEK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2007-07-10
JANUSZ OSADNIK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-22
2019-04-16
MARIAN MENCAŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2019-04-16
KRZYSZTOF ZAREMBA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2011-12-22
ADAM KRZYSZTOF ŚWIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2019-04-16
WALENTY ADAM GŁOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2007-07-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
RYSZARD OLEK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-23
2011-01-13
PIOTR ADAM GOŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-23
2011-12-22
ADAM KRZYSZTOF ŚWIĄTEK
SEKRETARZ
2004-03-23
2007-07-10
MAREK ANTONI GRZESIAK
SKARBNIK
2004-03-23
2007-07-10
MAREK ANTONI GRZESIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-10
2017-09-22
TADEUSZ CHADRYŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-23
2007-07-10
BOGUSŁAWA EWA OLSZEWSKA
SEKRETARZ
2007-07-10
2014-01-30
HENRYKA URSZULA OLEK
SEKRETARZ
2014-01-30
2017-09-22
TADEUSZ CHADRYŚ
SKARBNIK
2007-07-10
2017-09-22
ADAM JÓZEF NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-23
2007-07-10
2004-03-23
2018-06-27
KÓŁKO ROLNICZE W DZIETRZKOWICACH
2004-03-23
2011-12-22
SZKOLNA, 3, DZIETRZKOWICE, 98-432, ŁUBNICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie