KRS 0000200499
NIP6411003405
REGON27240447100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RUDPOL OPA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RUDPOL OPA I"
Data rejestracji 01 gru 2004 (20 lat temu) 01 gru 2004
Data usunięcia 10 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWARY, 15, RUDA ŚLĄSKA, 41-710, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #333 PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #6420 TELEKOMUNIKACJATADEUSZ BARNAŚ
Wspólnik
2004-12-01
2021-05-10
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00ZŁ
PIOTR JÓZEF PAJĄK
Wspólnik
2004-12-01
2021-05-10
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00ZŁ
JAN CHROMY
Wspólnik
2004-12-01
2021-05-10
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00ZŁ
TADEUSZ BARNAŚ
Likwidator
2011-10-13
2021-05-10
PIOTR JÓZEF PAJĄK
Likwidator
2011-10-13
2013-01-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
TADEUSZ BARNAŚ
WICEPREZES
2004-12-01
2011-10-13
PIOTR JÓZEF PAJĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-01
2011-10-13
2004-12-01
2011-10-13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RUDPOL OPA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie