KRS 0000200468
NIP5732185668
REGON15034629700000
Nazwa"MOR-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOR-POL
Data rejestracji 19 mar 2004 (21 lat temu) 19 mar 2004
Data usunięcia 02 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MUZEALNA, 1, BRZEZINY KOLONIA, 42-263, WRZOSOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 261000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGIUSEPPE MORETTA
Wspólnik
2004-03-19
2019-04-02
397 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198.500 ZŁ
ALFREDO MORETTA
Wspólnik
2004-03-19
2019-04-02
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500 ZŁ
GIUSEPPE MORETTA
Likwidator
2012-03-01
2019-04-02
ALFREDO MORETTA
Likwidator
2012-03-01
2019-04-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GIUSEPPE MORETTA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-19
2012-03-01
ALFREDO MORETTA
VICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-19
2012-03-01
2004-03-19
2012-03-01
"MOR-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie