KRS 0000200442
REGON27652615900000
NazwaSAPELI-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAPELI-PL
Data rejestracji 17 mar 2004 (21 lat temu) 17 mar 2004
Data usunięcia 14 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORTOWA, 10, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCHJAN DOKULIL
Wspólnik
2004-03-17
2010-10-14
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00;-ZŁ
JAROSLAV VRTAL
Wspólnik
2004-03-17
2010-10-14
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00;-ZŁ
JINDRICH PROCHAZKA
Wspólnik
2004-03-17
2010-10-14
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00;-ZŁ
FRANTIŚEK BLAŹEK
Likwidator
2007-01-24
2010-10-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAN DOKULIL
PREZES ZARZĄDU
2004-03-17
2007-01-24
JAROSLAV VRTAL
PREZES ZARZĄDU
2004-03-17
2007-01-24
JINDRICH PROCHAZKA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-17
2007-01-24
2004-03-17
2007-01-24
SAPELI-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie