KRS 0000200196
NIP5860103883
REGON00044683600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "METAL" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "METAL"
Data rejestracji 19 mar 2004 (21 lat temu) 19 mar 2004
Data usunięcia 14 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PODOLSKA, 9, GDYNIA, 81-321, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5860103883
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 sty 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHALEKSANDRA MARIA ZALESKA
Likwidator
2018-04-18
2019-01-14
ROMAN PESTKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-19
2009-03-17
JAN BEŁBOT
Członek Organu Nadzoru
2004-03-19
2019-01-14
ANDRZEJ BOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-19
2009-03-17
MAŁGORZATA MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-17
2011-08-31
ALBINA URBAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-17
2019-01-14
ANDRZEJ FRIEDEL
Członek Organu Nadzoru
2011-08-31
2019-01-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ZYGFRYD ŁYCZYWEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-16
2011-08-31
MAŁGORZATA MUCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-31
2018-04-18
RYSZARD WŁADYSŁAW KOSZYCKI
PREZES
2004-03-19
2004-06-16
LEOPOLD WALERIAN NASKRĘT
VICE PREZES
2004-03-19
2004-06-16
HENRYK CHMIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-19
2004-06-16
ZYGFRYD ŁYCZYWEK
PREZES
2011-08-31
2018-04-18
WIESŁAW KASPRZYK
VICE PREZES
2004-06-16
2018-04-18
HENRYK CHMIELEWSKI
PREZES
2004-06-16
2011-08-31
2004-03-19
2018-04-18
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "METAL"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie