KRS 0000200156
NIP7393399935
REGON51960338900000
NazwaMEBLE WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEBLE WARMIA
Data rejestracji 16 mar 2004 (21 lat temu) 16 mar 2004
Data usunięcia 30 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOENIGKA, 29, OLSZTYN, 10-686, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #744 REKLAMA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIWIESŁAW ANDRZEJ MICHALAK
Wspólnik
2004-03-16
2008-09-30
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁ
DARIUSZ RYSZARD MAKOWSKI
Wspólnik
2004-03-16
2008-09-30
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁ
PIOTR RAFAŁ MORAWSKI
Wspólnik
2004-03-16
2008-09-30
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁ
DARIUSZ RYSZARD MAKOWSKI
Likwidator
2007-12-05
2008-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WIESŁAW MICHALAK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2004-05-26
DARIUSZ RYSZARD MAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2004-05-26
DARIUSZ RYSZARD MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-26
2007-12-05
2004-03-16
2007-12-05
MEBLE WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie