KRS 0000200100
NIP7411977177
REGON51960133800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAMA"
Data rejestracji 16 mar 2004 (21 lat temu) 16 mar 2004
Data usunięcia 29 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTRÓDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #162 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #4311 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4621 SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTKATARZYNA SUTCLIFFE
Wspólnik
2004-03-16
2021-09-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ZDZISŁAW PIOTR MIŁOCKI
Likwidator
2019-02-20
2021-03-18
MARIUSZ ROMAN
Likwidator
2021-03-18
2021-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZDZISŁAW PIOTR MIŁOCKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2019-02-20
2004-03-16
2019-02-20
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-16
2004-11-23
3, DOBROCIN, 14-330, MAŁDYTY, POLSKA
2004-11-23
2018-01-12
CZARNIECKIEGO, 29, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie