KRS 0000200022
NIP5990110640
REGON00086379300000
NazwaGORZOWSKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGORZOWSKA USŁUGOWA PRACY
Data rejestracji 22 mar 2004 (20 lat temu) 22 mar 2004
Data usunięcia 23 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOSTRZYŃSKA, 28, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5990110640
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEIRENA ANASTAZJA KARPIK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-22
2016-08-29
ANNA SYDOR
Członek Organu Nadzoru
2004-03-22
2019-10-23
JANINA OSTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-22
2004-10-12
GRAŻYNA RODAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-22
2019-01-03
KRYSTYNA MARIANNA DUNIECKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-22
2005-07-18
MARIA SOBSTYL
Członek Organu Nadzoru
2004-10-12
2018-08-28
GRAŻYNA BARBARA TYSZER
Członek Organu Nadzoru
2016-08-29
2019-10-23
STANISŁAWA BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-08-28
2019-10-23
JANINA OSTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-18
2019-10-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
TADEUSZ FRANCISZEK BLICHARSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-22
2016-10-31
IRENA FRAJER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-22
2012-04-30
BOŻENA BARBARA WYGRANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-22
2016-10-31
ANASTAZJA JOLANTA MIKSZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-30
2016-10-31
ANNA SYDOR
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY Z DNIAM 8 PAŹDZIERNIKA 2016R., DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES 3 MIESIĘCY (UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ NR 11/10/2016 Z DNIA 06.10.2016R., )
2016-10-31
2017-02-15
MAŁGORZATA BUJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-31
2017-02-15
ADAM SZEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-10-31
2017-02-15
2004-03-22
2017-02-15
GORZOWSKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie