KRS 0000200003
NIP8730005681
REGON85003344100000
Nazwa"DROBIARZ-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDROBIARZ-POL
Data rejestracji 31 mar 2004 (20 lat temu) 31 mar 2004
Data usunięcia 05 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HODOWLANA, 5, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWZOFIA FELA
Wspólnik
2004-03-31
2018-09-05
16 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
RYSZARD STANISŁAW KOZIOŁ
Wspólnik
2004-03-31
2018-09-05
18 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ
TADEUSZ OSADNIK
Wspólnik
2004-03-31
2018-09-05
18 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ
HELENA GĘBALA
Wspólnik
2004-03-31
2018-04-03
16 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
TERESA PYRCHLA
Wspólnik
2004-03-31
2018-09-05
18 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ
ZOFIA TYBURSKA
Wspólnik
2004-03-31
2018-09-05
16 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
JACEK GĘBALA
Wspólnik
2018-04-03
2018-09-05
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI PO 1/2 ZE SŁAWOMIREM GĘBALĄ
SŁAWOMIR GĘBALA
Wspólnik
2018-04-03
2018-09-05
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI PO 1/2 Z JACKIEM GĘBALĄ
TERESA PYRCHLA
Prokurent
2004-03-31
2018-09-05
SAMODZIELNA
RYSZARD STANISŁAW KOZIOŁ
Likwidator
2018-01-11
2018-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W TYM ZAKRESIE KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁNKÓW ZARZADU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
RYSZARD STANISŁAW KOZIOŁ
DYREKTOR
2004-03-31
2018-01-11
TADEUSZ OSADNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-31
2018-01-11
ZOFIA TYBURSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-31
2018-01-11
2004-03-31
2018-01-11
"DROBIARZ-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-31
2006-02-10
DĄBROWSKIEGO, 5, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie