KRS 0000199810
NIP5851241746
REGON19127816400000
Nazwa"BEN-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBEN-POL
Data rejestracji 16 mar 2004 (21 lat temu) 16 mar 2004
Data usunięcia 19 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 23 MARCA, 8 B, SOPOT, 81-808, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851241746
data rejestracji 01 mar 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5621 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJXUE CEN LI
Beneficjent
IZABELLA YIMIN YAN
Beneficjent
XUE CEN LI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
IZABELLA YIMIN YAN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
IZABELLA YIMIN YAN
Wspólnik
2022-12-27
2023-09-19
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z XUE CEN LI
XUE CEN LI
Wspólnik
2022-12-27
2023-09-19
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z IZABELLĄ YIMIN YAN
GUO BEN YAN
Wspólnik
2004-03-16
2022-12-27
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,- PLN
LI BUZHEN
Wspólnik
2004-03-16
2023-09-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- PLN
XUE CEN LI
Likwidator
2023-03-06
2023-09-19
MICHAŁ HABIER
Kurator
2023-09-14
2023-09-19
XUE CEN LI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IZABELLA YIMIN YAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSZYSTKIE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWY ZARZĄD
GUO BEN YAN
PREZYDENT
2004-03-16
2022-12-27
XUE CEN LI
PREZYDENT
2022-12-27
2023-03-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-17
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 20856.92 |
II. Zużycie materiałów i energii | 710.83 |
III. Usługi obce | 963.84 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19182.25 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 33.7 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -20890.62 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 5350.81 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -367708.19 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 373059 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 372444 |
Aktywa razem | 5350.81 |
B. Aktywa obrotowe | 5350.81 |
- Należności krótkoterminowe | 3937 |
2004-03-16
2023-03-06
"BEN-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie