KRS 0000199625
NIP8512859824
REGON81267835700000
NazwaKRAJOWA IZBA MONITOROWANIA WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRAJOWA IZBA MONITOROWANIA WIERZYTELNOŚCI
Data rejestracji 17 mar 2004 (21 lat temu) 17 mar 2004
Data usunięcia 19 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASZUBSKA, 57, SZCZECIN, 70-403, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 53000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR MARCIN SZMIDT
Wspólnik
2004-03-17
2022-09-19
560 (PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28000,00 (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RAFAŁ MARCIN DRYWA
Wspólnik
2004-03-17
2022-09-19
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SŁAWOMIR MARCIN MROZIŃSKI
Wspólnik
2004-03-17
2004-11-09
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO: - KWOTY 20.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA) - POWYŻEJ KWOTY 20.000 ZŁ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
PIOTR MARCIN SZMIDT
PREZES ZARZĄDU
2004-03-17
2018-11-23
SŁAWOMIR MARCIN MROZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-17
2004-11-09
RAFAŁ MARCIN DRYWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-17
2022-09-19
2004-03-17
2022-09-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-17
2022-09-19
KRAJOWA IZBA MONITOROWANIA WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-17
2022-09-19
KASZUBSKA, 57, SZCZECIN, 70-403, SZCZECIN, POLSKA
2004-03-17
2022-09-19
5010 - SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2004-03-17
2022-09-19
5020 - OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA
2004-03-17
2022-09-19
5030 - SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2004-03-17
2022-09-19
5119Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2004-03-17
2022-09-19
5170 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2004-03-17
2022-09-19
5212Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2004-03-17
2022-09-19
5248A - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
2004-03-17
2022-09-19
6321Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2004-03-17
2022-09-19
6330 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2004-03-17
2022-09-19
6420C - TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie