KRS 0000199479
NIP7120151171
REGON43003308000000
Nazwa"GEODROG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGEODROG
Data rejestracji 15 mar 2004 (21 lat temu) 15 mar 2004
Data usunięcia 30 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROWEROWA, 13, LUBLIN, 20-018, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7120151171
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lip 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNAMARIAN BOROWICZ
Wspólnik
2004-03-15
2020-07-30
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.400,00 ZŁ.
JANUSZ RYSZARD MARCINEK
Wspólnik
2004-03-15
2020-07-30
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.400,00 ZŁ.
ROMAN STEFAN CUPRYN
Wspólnik
2004-03-15
2020-07-30
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.400,00 ZŁ.
JERZY MAZUREK
Wspólnik
2004-03-15
2020-07-30
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.400,00 ZŁ.
ANDRZEJ PAWEŁ PLIZGA
Wspólnik
2004-03-15
2020-07-30
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.400,00 ZŁ.
MAREK PIOTR PLIZGA
Wspólnik
2004-03-15
2008-08-18
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3600,00 ZŁ
MIECZYSŁAW JAN WRZOS
Wspólnik
2004-03-15
2020-07-30
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.400,00 ZŁ.
TADEUSZ RYSZARD ZIĘBA
Wspólnik
2004-03-15
2004-08-20
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI POSIADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
MARIAN BOROWICZ
PREZES SPÓŁKI
2004-03-15
2020-07-30
JANUSZ RYSZARD MARCINEK
V-CE PREZES SPÓŁKI
2004-03-15
2020-07-30
2004-03-15
2007-04-23
OGRODOWA, 21, LUBLIN, 20-075, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie