KRS 0000199456
REGON43269922100000
NazwaORLIK L. DĘBSKI I B. CHABA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaORLIK L. DĘBSKI I B. CHABA
Data rejestracji 11 mar 2004 (21 lat temu) 11 mar 2004
Data usunięcia 27 mar 2017 27 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 69, ŁAZISKA, 24-335, ŁAZISKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #504 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #505 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANARAFAŁ KRZYSZTOF KRAWCZYK
Wspólnik
2004-03-11
2005-02-21
DARIUSZ KONRAD PYDA
Wspólnik
2004-03-11
2005-02-21
LESZEK STEFAN DĘBSKI
Wspólnik
2005-02-21
2017-03-27
BOGDAN JAN CHABA
Wspólnik
2005-02-21
2017-03-27
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 2000 ZŁ. UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 2000 ZŁ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
RAFAŁ KRZYSZTOF KRAWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-11
2005-02-21
DARIUSZ KONRAD PYDA
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-11
2005-02-21
BOGDAN JAN CHABA
Członek Organu Reprezentacji
2005-02-21
2017-03-27
LESZEK STEFAN DĘBSKI
Członek Organu Reprezentacji
2005-02-21
2017-03-27
2004-03-11
2005-02-21
RAFDAR R.KRAWCZYK I D.PYDA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie