KRS 0000199226
REGON27372141700000
Nazwa"ROWIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROWIST
Data rejestracji 16 mar 2004 (21 lat temu) 16 mar 2004
Data usunięcia 26 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.SOLIDARNOŚCI, 129/131, WARSZAWA, 00-898, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 356000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJÓZEF JANUSZ GRYGIEŃCZA
Wspólnik
2004-03-16
2006-11-15
712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 356000,00 ZŁ
JERZY JAN ROWICKI
Wspólnik
2006-11-15
2016-09-26
712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 356.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
JÓZEF JANUSZ GRYGIEŃCZA
PREZES
2004-03-16
2006-11-15
JERZY JAN ROWICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-15
2012-10-24
2004-03-16
2006-11-15
"WIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-16
2006-11-15
CIELMICKA, 39, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie