KRS 0000199136
NIP6520000050
REGON00084795000000
NazwaUSŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY CZECHOWICE-DZIEDZICE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUGOWA PRACY CZECHOWICE-DZIEDZICE
Data rejestracji 11 mar 2004 (21 lat temu) 11 mar 2004
Data usunięcia 02 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KLASZTORNA, 1, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHDARIUSZ ADAM JAKUBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-05
2009-11-02
SŁAWOMIR JAKUBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-11
2009-11-02
ZOFIA EMILIA MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-11
2009-11-02
GRZEGORZ HENRYK MIKOŁAJEC
Członek Organu Nadzoru
2004-03-11
2006-09-05
BARBARA ANNA PACHOLSKA
Likwidator
2008-11-20
2009-11-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
BARBARA ANNA PACHOLSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-11
2008-11-20
URSZULA ŻYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-11
2008-11-20
2004-03-11
2008-11-20
USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY CZECHOWICE-DZIEDZICE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie