KRS 0000198936
NIP6340126588
REGON00806361000000
NazwaWARIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWARIANT
Data rejestracji 09 mar 2004 (21 lat temu) 09 mar 2004
Data usunięcia 23 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ASTRÓW, 10, KATOWICE, 40-045, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #45 BUDOWNICTWO #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIANNA MIECZYSŁAWA OTRĘBSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2005-04-12
DANUTA ANTONINA HORNIG
Członek Organu Nadzoru
2004-05-06
2014-10-23
DANUTA MARIA HYŻY
Członek Organu Nadzoru
2005-04-12
2014-10-23
HALINA MARIA SZYMAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2014-10-23
REMIGIUSZ MIECZYSŁAW CHMIELA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2004-05-06
EUGENIUSZ WALERIAN NOWICKI
Likwidator
2013-02-27
2014-10-23
BARBARA ELŻBIETA SKIBIŃSKA
Likwidator
2013-02-27
2014-10-23
JANUSZ KAZIMIERZ PACUT
Likwidator
2013-02-27
2014-10-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMOISTNIE I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU.
EUGENIUSZ WALERIAN NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-09
2013-02-27
BARBARA ELŻBIETA SKIBIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-09
2013-02-27
JANUSZ KAZIMIERZ PACUT
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-09
2013-02-27
2004-03-09
2013-02-27
WARIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie