KRS 0000198782
NIP6342539366
REGON27822503100000
Nazwa"AKTYWNE ŻYCIE" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAKTYWNE ŻYCIE
Data rejestracji 05 mar 2004 (21 lat temu) 05 mar 2004
Data usunięcia 24 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PANEWNICKA, 327 D, KATOWICE, 40-773, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6342539366
data rejestracji 10 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lut 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#1811Z DRUKOWANIE GAZET #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5813Z WYDAWANIE GAZET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEELEONORA EMA MADEJSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-08-31
2021-02-24
MARTA MIKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2016-07-19
AGNIESZKA PAWŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2010-01-07
JOANNA KATARZYNA MIKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-01-07
2021-02-24
JOANNA KAROLINA SKOTNICKA WIECH
Członek Organu Nadzoru
2010-01-07
2013-09-30
MIROSŁAW PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-30
2018-08-31
DAWID STANISŁAW HRAPKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-07-19
2021-02-24
PRZEMYSŁAW NOWORZYŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2010-01-07
MARCIN JAKUB MIKULSKI
Likwidator
2020-10-20
2021-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARCIN JAKUB MIKULSKI
PREZES STOWARZYSZENIA
2004-03-05
2020-10-20
MIROSŁAW PAWŁOWSKI
WICEPREZES STOWARZYSZENIA
2004-03-05
2010-01-07
RYSZARD PAWŁOWSKI
WICEPREZES STOWARZYSZENIA
2004-03-05
2010-01-07
JACEK MIKULSKI
SKARBNIK
2004-03-05
2010-01-07
JACEK MIKULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-07
2020-10-20
MICHAŁ ŁASKI
SEKRETARZ
2004-03-05
2010-01-07
ROBERT OSTROWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-07
2016-07-19
JANUSZ MADEJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-19
2020-10-20
2004-03-05
2020-10-20
"AKTYWNE ŻYCIE"
2004-03-05
2013-09-30
BRONISŁAWY, 30, KATOWICE, 40-739, KATOWICE - LIGOTA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie