KRS 0000198661
NIP5590004710
REGON00045858400000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO - HANDLOWA "BOROWIAK" W JEŻEWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA USŁUGOWO - HANDLOWA "BOROWIAK" W JEŻEWIE
Data rejestracji 05 mar 2004 (21 lat temu) 05 mar 2004
Data usunięcia 26 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LASKOWICKA, 6, JEŻEWO, 86-131, JEŻEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BOROWIAK.JEZEWO@DATA.PL
Dane podatkowe
NIP 5590004710
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 wrz 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4100 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCHMARIAN ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2014-09-03
IRENA HOŁAJ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2010-08-26
JAN CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2020-11-26
TADEUSZ URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2020-11-26
WŁADYSŁAW GZELA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2010-10-21
ZBIGNIEW BIELASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2020-11-26
ANDRZEJ ERDMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2020-11-26
LESZEK SKWIERCZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2020-11-26
HONORATA WĘCŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2006-08-30
DONATA ANTOSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-05
2020-11-26
BARBARA PIKUŁA
Likwidator
2020-01-09
2020-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
WITOLD WARDACKI
PREZES
2004-03-05
2020-11-26
BARBARA PIKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-05
2020-11-26
WOJCIECH KOCIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-05
2020-11-26
2004-03-05
2020-01-09
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO - HANDLOWA "BOROWIAK" W JEŻEWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie