KRS 0000198652
NIP8210010279
REGON00518685400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CETYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CETYNA"
Data rejestracji 08 mar 2004 (21 lat temu) 08 mar 2004
Data usunięcia 14 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PONIATOWSKIEGO, 10, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2053Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOKAZIMIERZ JACEK SUJKA
Wspólnik
2004-03-08
2010-09-24
21 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1050 ZŁ
RYSZARD BORKOWSKI
Wspólnik
2004-03-08
2012-11-14
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ.
RYSZARD BORKOWSKI
Likwidator
2012-04-19
2012-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KAZIMIERZ JACEK SUJKA
PREZES
2004-03-08
2010-09-24
RYSZARD BORKOWSKI
V-CE PREZES
2004-03-08
2010-09-24
RYSZARD BORKOWSKI
PREZES
2010-09-24
2012-04-19
2004-03-08
2012-04-19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CETYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-08
2010-09-24
KS.IG.SKORUPKI, 7, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie