KRS 0000198531
NIP9930267481
REGON85251568700000
Nazwa"IMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMEX
Data rejestracji 05 mar 2004 (21 lat temu) 05 mar 2004
Data usunięcia 03 mar 2017 03 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOŚCICKIEGO, 227, TARNÓW, 33-101, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 53600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #241 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #45 BUDOWNICTWO #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁYBOGUSŁAW JAN WARCHOŁ
Likwidator
2014-06-10
2017-03-03
JAN MIERZWA
Likwidator
2014-06-10
2017-03-03
BOGUSŁAW JAN WARCHOŁ
Wspólnik
2004-03-05
2017-03-03
268 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26800,00 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)
JAN KAZIMIERZ MIERZWA
Wspólnik
2004-03-05
2017-03-03
268 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26800,00 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAN KAZIMIERZ MIERZWA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-05
2014-06-10
BOGUSŁAW JAN WARCHOŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-05
2014-06-10
2004-03-05
2014-06-10
"IMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie