KRS 0000198442
NIP1231015261
REGON01569228800000
Nazwa"ANTAŁEK" EWARYST LEŚNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"ANTAŁEK" EWARYST LEŚNIEWICZ
Data rejestracji 12 mar 2004 (21 lat temu) 12 mar 2004
Data usunięcia 04 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres TECHNICZNA, 4, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKSTANISŁAW JAN ZIEMKIEWICZ
Wspólnik
2004-03-12
2016-07-04
WOJCIECH JERZY PTASZYŃSKI
Wspólnik
2004-03-12
2016-07-04
EWARYST SŁAWOMIR LEŚNIEWICZ
Wspólnik
2004-03-12
2016-07-04
JERZY BOHDAN JAKUBOWSKI
Wspólnik
2004-04-16
2006-09-27
EWA LANKIEWICZ
Likwidator
2015-05-07
2016-07-04
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
WOJCIECH JERZY PTASZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-12
2015-05-07
EWARYST SŁAWOMIR LEŚNIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-12
2015-05-07
JERZY BOHDAN JAKUBOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-04-16
2006-09-27
STANISŁAW JAN ZIEMKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-12
2015-05-07
2004-03-12
2015-05-07
"ANTAŁEK" EWARYST LEŚNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie