KRS 0000198385
NIP9680851485
REGON25161415300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MATPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MATPRO"
Data rejestracji 08 mar 2004 (21 lat temu) 08 mar 2004
Data usunięcia 19 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZBIERSK CUKROWNIA, 58B, ZBIERSK, 62-830, ZBIERSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9680851485
data rejestracji 01 mar 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUANDRZEJ SZCZUCKI
Beneficjent
MIECZYSŁAW JAN POLECHOŃSKI
Beneficjent
MARIUSZ TOMASZ JEZIORSKI
Beneficjent
MARIUSZ TOMASZ JEZIORSKI
reprezentant
MIECZYSŁAW JAN POLECHOŃSKI
Wspólnik
2004-03-08
2021-02-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
TADEUSZ WŁADYSŁAW FABISIAK
Wspólnik
2004-03-08
2016-04-22
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
ANDRZEJ SZCZUCKI
Wspólnik
2004-03-08
2021-02-19
270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ
MARIUSZ JEZIORSKI
Powiernik
2017-12-01
2021-02-19
ANDRZEJ SZCZUCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MIECZYSŁAW JAN POLECHOŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIUSZ TOMASZ JEZIORSKI
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIECZYSŁAW JAN POLECHOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-08
2021-02-19
TADEUSZ WŁADYSŁAW FABISIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-08
2014-07-01
ANDRZEJ SZCZUCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-08
2021-02-19
2004-03-08
2017-12-01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MATPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-08
2009-12-01
ZBIERSK CUKROWNIA, 61, ZBIERSK, 62-830, ZBIERSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie