KRS 0000198350
NIP8260003465
REGON00087085300000
NazwaUSŁUGOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "JEDNOŚĆ" W GARWOLINIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUGOWO-WYTWÓRCZA PRACY "JEDNOŚĆ" W GARWOLINIE
Data rejestracji 08 mar 2004 (21 lat temu) 08 mar 2004
Data usunięcia 10 cze 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres JANA PAWŁA II, 5, GARWOLIN, 08-400, GARWOLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#9301Z SERWIS WYPOŻYCZANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ ŁĄCZNIE Z WYPOŻYCZANIEM I PIELĘGNACJĄ INNYCH SYSTEMÓW TEKSTYLNYCH JAK BIELIZNY GŁADKIEJ, ROLEK RĘCZNIKOWYCH,WYCIERACZEK,ŚCIEREK I.T.P. #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKZYGMUNT PODLASKI
Likwidator
2006-08-24
2008-06-10
GENOWEFA KOBZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2008-06-10
JANINA SKOCZEŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2006-08-24
ALICJA MARIA MROCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2008-06-10
BARBARA HELENA RAGUS
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2008-06-10
HANNA GROMEK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2008-06-10
LUCYNA DZIĘCIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-24
2008-06-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JADWIGA ORNAT
PREZES ZARZĄDU
2004-03-08
2006-08-24
EWA MARIA JAKUBIK
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2004-03-08
2006-08-24
JADWIGA ZOFIA SZOSTAK
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2004-03-08
2006-08-24
2004-03-08
2006-08-24
USŁUGOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "JEDNOŚĆ" W GARWOLINIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie