KRS 0000198155
REGON00046862500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RZĄŚNIKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W RZĄŚNIKU
Data rejestracji 23 mar 2004 (20 lat temu) 23 mar 2004
Data usunięcia 02 sie 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WYSZKOWSKA, 85, RZĄŚNIK, 07-205, RZĄŚNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHHANNA SZCZEPANIK
Likwidator
2004-11-05
2005-08-02
WŁADYSŁAW SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2005-08-02
ANTONI JÓZEF RĘBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2005-08-02
TERESA FALBA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2005-08-02
JÓZEF STANISŁAW ZAREMBA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2005-08-02
KAZIMIERZ STEFAN ĆWIK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2005-08-02
HENRYK WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2005-08-02
KAZIMIERZ DZIEWULSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2005-08-02
JERZY MELION
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2005-08-02
KAZIMIERZ SUCHTA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2005-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MIECZYSŁAW STANISŁAW DZIURZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-23
2004-11-05
JAN ĆWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-23
2004-11-05
HANNA SZCZEPANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-23
2004-11-05
2004-03-23
2004-11-05
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RZĄŚNIKU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie