KRS 0000197938
REGON00637515500000
NazwaAQUACOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAQUACOMP
Data rejestracji 02 mar 2004 (21 lat temu) 02 mar 2004
Data usunięcia 13 paź 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOMIŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-204, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEZBIGNIEW LEON ŁEPKOWSKI
Wspólnik
2004-03-02
2005-10-13
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 PLN
JOLANTA ZUZANNA SZUMIELEWICZ
Wspólnik
2004-03-02
2005-10-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 PLN
ZBIGNIEW LEON ŁEPKOWSKI
Likwidator
2005-02-04
2005-10-13
JOLANTA ZUZANNA SZUMIELEWICZ
Likwidator
2005-02-04
2005-10-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ZBIGNIEW LEON ŁEPKOWSKI
PREZES
2004-03-02
2005-02-04
JOLANTA ZUZANNA SZUMIELEWICZ
WICE PREZES
2004-03-02
2005-02-04
2004-03-02
2005-02-04
AQUACOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie