KRS 0000197753
REGON00058838700000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "80-LECIA RUCHU LUDOWEGO" W SZCZYTNEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA IM. "80-LECIA RUCHU LUDOWEGO" W SZCZYTNEJ
Data rejestracji 10 mar 2004 (21 lat temu) 10 mar 2004
Data usunięcia 08 gru 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WOLNOŚCI, 84 A, SZCZYTNA, 57-330, SZCZYTNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWLESZEK WACŁAW FIGURA
Likwidator
2006-01-20
2006-12-08
DARIUSZ MAREK KOPACZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2006-12-08
CZESŁAW FRANCISZEK KUBICA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2006-12-08
JADWIGA MARIA BUTOR
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2006-12-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA
ZBIGNIEW KURASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-03-10
2006-04-07
KAZIMIERZ KAPECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-10
2006-04-07
MARIA ZOFIA GUNIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-10
2006-04-07
2004-03-10
2006-01-20
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM."80-LECIA RUCHU LUDOWEGO" W SZCZYTNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie