KRS 0000197515
NIP5251016047
REGON01173798200000
Nazwa"BIZNET POLAND" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"BIZNET POLAND" -
Data rejestracji 26 lut 2004 (21 lat temu) 26 lut 2004
Data usunięcia 25 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ERAZMA CIOŁKA, 16, WARSZAWA, 01-443, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWKLARA ALEKSANDRA ROŚCISZEWSKA
Beneficjent
KLARA ALEKSANDRA ROŚCISZEWSKA
reprezentant
JAKUB STEFAN ROŚCISZEWSKI
Wspólnik
2004-02-26
2021-01-15
600 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
FILIP JAN ROŚCISZEWSKI
Wspólnik
2004-02-26
2021-06-25
100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
MARCIN MIROSŁAW GROMISZ
Wspólnik
2004-02-26
2021-06-25
100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
OLAF WITOLD MAŃCZAK
Wspólnik
2004-02-26
2021-06-25
100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
KACPER MACIEJ NOWICKI
Wspólnik
2004-02-26
2021-06-25
100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
KLARA ALEKSANDRA ROŚCISZEWSKA
Wspólnik
2021-01-15
2021-06-25
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
FILIP JAN ROŚCISZEWSKI
Prokurent
2004-02-26
2005-04-26
SAMOISTNA
JAKUB STEFAN ROŚCISZEWSKI
Likwidator
2005-04-26
2021-01-15
KLARA ALEKSANDRA ROŚCISZEWSKA
Likwidator
2021-01-15
2021-06-25
KLARA ALEKSANDRA ROŚCISZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAKUB STEFAN ROŚCISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-26
2005-04-26
2004-02-26
2005-04-26
"BIZNET POLAND" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-26
2005-06-03
ŚWIĘTOKRZYSKA, 30, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie