KRS 0000197410
NIP8720003120
REGON00084563100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JODŁOWEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W JODŁOWEJ
Data rejestracji 26 lut 2004 (21 lat temu) 26 lut 2004
Data usunięcia 24 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 889, JODŁOWA, 225, JODŁOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8720003120
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 kwi 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJAROSŁAW MAREK POCIASK
Likwidator
2018-01-24
2024-04-24
JÓZEF ANDRZEJ WAL
Członek Organu Nadzoru
2004-02-26
2009-08-28
JAN STANISŁAW SERWATKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-26
2007-02-07
KAROL JAN KITA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-26
2008-02-08
BOGDAN JÓZEF KUMIEGA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-26
2007-02-07
MIECZYSŁAW JÓZEF PODRAZIK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-26
2007-02-07
KAZIMIERZ JÓZEF MAZIARKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-26
2008-02-08
EDWARD KASTARENDA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-07
2008-02-08
JAN ADAM PODRAZA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-07
2008-02-08
JAN KUMIEGA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-07
2008-02-08
ALEKSANDER BAŁUCKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-07
2008-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIOA /PEŁNOMOCNIK/.
MIECZYSŁAW JÓZEF PODRAZIK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-26
2008-02-08
KATARZYNA KRYSTYNA WAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-26
2007-02-07
ROMAN JERZY KITA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-26
2008-02-08
MARIA IRENA WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-26
2008-02-08
MAGDALENA MARIA DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-07
2007-07-10
ROMAN WARZECHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-08
2009-08-28
JÓZEF KITA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-08
2009-08-28
JAN LESIAK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-08
2016-05-27
ANDRZEJ WARZECHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-28
2018-01-24
STANISŁAW PASTERNAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-28
2016-05-27
2004-02-26
2018-01-24
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JODŁOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie