KRS 0000197392
REGON00043731700000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA
Data rejestracji 01 mar 2004 (21 lat temu) 01 mar 2004
Data usunięcia 26 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TORUŃSKA, 7, GOLUB-DOBRZYŃ, 87-400, GOLUB-DOBRZYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1543Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMISTANISŁAW DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2008-11-26
ZDZISŁAW WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2008-11-26
WIESŁAW BOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2008-11-26
WIESŁAW JACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2008-11-26
MAREK CHOJNACKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2008-11-26
PAWEŁ ANDRZEJ CIESZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2008-11-26
SŁAWOMIR KRAUZA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2008-11-26
ZDZISŁAW MAREK RUMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2008-11-26
JERZY SILKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2008-11-26
WACŁAW STASIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2008-11-26
ZBIGNIEW BARTOSIK
Powiernik
2006-11-09
2008-11-26
PIOTR SEWERYN BADOWSKI
Likwidator
2005-12-06
2008-11-26
STANISŁAW DĄBROWSKI
Likwidator
2005-12-06
2008-11-26
WIESŁAW KRZYWDZIŃSKI
Likwidator
2005-12-06
2008-11-26
ZBIGNIEW BARTOSIK
Likwidator
2006-11-09
2008-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM
WALDEMAR SIEMIENIK
PREZES
2004-03-01
2005-10-26
PIOTR SEWERYN BADOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2004-03-01
2005-10-26
PIOTR SEWERYN BADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-26
2005-12-06
STANISŁAW ANGOWSKI
SPŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-01
2005-10-26
STANISŁAW DĄBROWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-10-26
2005-12-06
EUGENIUSZ STANISŁAW KLEJSZMID
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-26
2005-12-06
2004-03-01
2005-12-06
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie