KRS 0000197353
REGON29043970000000
Nazwa"ZAKŁAD TUCZU KRÓLIKÓW" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"ZAKŁAD TUCZU KRÓLIKÓW" -
Data rejestracji 03 mar 2004 (21 lat temu) 03 mar 2004
Data usunięcia 30 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPANINY, 26-200, KOŃSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 130000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #1010B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #0201A GOSPODARKA LEŚNA #0502A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1030Z WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHWspólnik
2004-03-03
2005-02-08
58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ
00081702000000
EDMUND EDWARD PAKUŁA
Wspólnik
2004-03-03
2009-06-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
TEODOR PIOTR KRZEMIŃSKI
Wspólnik
2004-03-03
2009-06-24
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000,00 ZŁ
MARZENA STANISŁAWA WROŃSKA
Wspólnik
2005-02-08
2010-09-30
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI
Wspólnik
2005-02-08
2010-09-30
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52 000,00 ZŁ
SŁAWOMIR WOJCIESZYŃSKI
Wspólnik
2006-02-10
2010-09-30
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.000,00 ZŁ
MAREK PAKUŁA
Wspólnik
2009-06-24
2010-09-30
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 000,00 ZŁ
EDMUND EDWARD PAKUŁA
Likwidator
2009-06-24
2010-09-30
SŁAWOMIR WOJCIESZYŃSKI
Likwidator
2009-06-24
2010-09-30
TEODOR PIOTR KRZEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-03
2010-09-30
WŁADYSŁAW STANISŁAW STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-03
2010-09-30
JACEK CEZARIUSZ WROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-03
2010-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO NA CZELE ZARZĄDU STOI PREZES, A DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRZY PODEJMOWANIU UCHWAŁ ZARZĄDU, W PRZYPADKU RÓWNEJ ILOŚCI GŁOSÓW ZA I PRZECIW, DECYDUJE GŁOS PREZESA ZARZĄDU.
EDMUND EDWARD PAKUŁA
PREZES
2004-03-03
2009-06-24
SŁAWOMIR WOJCIESZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-02
2009-06-24
2004-03-03
2009-06-24
"ZAKŁAD TUCZU KRÓLIKÓW" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie